Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва Избранные по одномандатным избирательным округам
Номер округа | Фамилия имя отчество | Дата рождения | 1 | Ольховая Ольга Алексеевна | 26.10.1965 | 2 | Короленко Валентина Николаевна | 24.05.1973 | 3 | Солоненко Евгений Николаевич | 01.04.1986 | 4 | Яц Александр Петрович | 17.04.1962 | 5 | Буровцев Владимир Викторович | 24.01.1977 | 6 | Субботин Андрей Юрьевич | 13.09.1964 | 7 | Федчишин Александр Юрьевич | 24.01.1993 | 8 | Воронин Дмитрий Сергеевич | 12.06.1979 | 9 | Галицын Сергей Викторович | 28.10.1974 | 10 | Булкова Ольга Николаевна | 24.10.1971 | 11 | Мохирев Всеволод Эдуардович | 10.02.1975 | 12 | Юров Константин Геннадьевич | 01.01.1979 | 13 | Алёхин Константин Владимирович | 08.09.1974 | 14 | Мальцев Геннадий Викторович | 02.01.1955 | 15 | Литвинчук Анатолий Алексеевич | 02.12.1961 | 16 | Калашников Виктор Дмитриевич | 26.05.1963 | 17 | Бочаров Сергей Сергеевич | 21.02.1972 | 18 | Батю Руслан Константинович | 04.09.1975 | 19 | Лысенков Юрий Александрович | 22.08.1986 | 20 | Ефимов Константин Анатольевич | 22.03.1988 | 21 | Жорник Александр Викторович | 02.07.1969 | 22 | Фомичев Сергей Александрович | 23.11.1964 | 23 | Постельник Валерий Юрьевич | 26.11.1969 | 24 | Авагимян Гагик Рафикович | 27.03.1961 |
Избранные по единому избирательному округу
ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25 | Антонов Николай Евгеньевич | 23.07.1968 | 26 | Горуленко Вадим Владимирович | 19.01.1973 | 27 | Ковальчук Константин Валентинович | 03.12.1966 | 28 | Колочко Михаил Николаевич | 17.02.1982 | 29 | Лисова Лариса Юрьевна | 23.05.1959 | 30 | Сидоров Владимир Олегович | 18.08.1981 | 31 | Шевцов Николай Михайлович | 23.10.1974 | ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 32 | Кибирев Константин Викторович | 04.04.1977 | ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 33 | Зюбр Сергей Александрович | 20.09.1982 | 34 | Рыбин Иван Сергеевич | 25.06.1993 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 35 | Безденежных Сергей Вячеславович | 25.08.1979 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» 36 | Кондратчик Юрий Константинович | 25.12.1989 |
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Избранные по одномандатным избирательным округам
Номер округа | Наименование округа | Фамилия имя отчество | Дата рождения | 1 | Южный | Цмакалов Кирилл Игоревич | 04.05.1980 | 2 | Лазовский | Быченко Татьяна Александровна | 17.08.1960 | 3 | Хабаровский | Коваленко Наталья Юрьевна | 25.12.1979 | 4 | Тополевский | Чумакова Наталья Ивановна (зарегистрирована депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Тополевского одномандатного избирательного округа № 4 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 14.09.2020 № 12/24) | 14.10.1947 | | Тополевский | Безденежных Сергей Вячеславович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 18.12.2019 № 202) | 25.08.1979 | 5 | Железнодорожный | Ушакова Ольга Вячеславовна | 06.09.1967 | 6 | Транспортный | Изотова Светлана Васильевна (зарегистрирована депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Транспортного одномандатного избирательного округа № 6 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательному округу № 6 от 21.09.2021 № 21/53-6) | 23.05.1982 | | Транспортный | Емельянов Петр Сергеевич (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 27.01.2021 № 705) | 29.12.1980 | 7 | Магистральный | Зикунова Ирина Валериевна | 03.10.1971 | 8 | Краснофлотский | Лобанов Сергей Алексеевич | 06.09.1982 | 9 | Кировский | Крюков Иван Владимирович | 19.01.1986 | 10 | Центральный | Кром Денис Андреевич | 18.10.1992 | 11 | Пионерский | Чечиков Владислав Сергеевич | 18.07.1985 | 12 | Индустриальный | Грановский Василий Константинович | 16.08.1985 | 13 | Промышленный | Лопатин Виктор Сергеевич | 25.04.1973 | 14 | Краснореченский | Агафонова Ирина Аркадьевна (зарегистрирована депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Краснореченского одномандатного избирательного округа № 14 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 27.12.2022 № 12/29) | 27.05.1957 | | Краснореченский | Епифанова Софья Анатольевна (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 27.07.2022 № 1439) | 06.06.1971 | 15 | Советско-Гаванский | Сердюков Олег Алексеевич (зарегистрирован депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Советско-Гаванского одномандатного избирательного округа № 15 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 26.04.2021 № 13/35) | 27.08.1966 | | Советско-Гаванский | Фургал Вячеслав Иванович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 30.06.2020 № 412) | 24.05.1953 | 16 | Комсомольский | Горуленко Вадим Владимирович (зарегистрирован депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Комсомольского одномандатного избирательного округа № 16 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 16.09.2022 № 12/27) | 19.01.1973 | | Комсомольский | Дергилёв Михаил Борисович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 22.12.2021 № 1190) | 21.04.1984 | 17 | Авиастроительный | Батю Руслан Константинович | 04.09.1975 | 18 | Силинский | Косенко Максим Александрович (зарегистрирован депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Силинского одномандатного избирательного округа № 18 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 15.09.2022 № 17/32) | 13.04.1976 | | Силинский | Эглит Владимир Анатольевич (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 22.12.2021 № 1191) | 19.07.1957 | 19 | Судостроительный | Кузнецов Сергей Алексеевич | 21.02.1954 | 20 | Прибрежный | Козлов Дмитрий Викторович | 04.03.1981 | 21 | Молодежный | Зюбр Сергей Александрович | 20.09.1982 | 22 | Солнечный | Бруско Александр Сергеевич | 27.08.1990 | 23 | Амурский | Федореев Виктор Григорьевич | 04.08.1984 | 24 | Северный | Авагимян Гагик Рафикович | 27.03.1961 |
Избранные по единому избирательному округу
ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 29 | Беломестнов Алексей Николаевич (вакантный мандат депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва передан постановлением избирательной комиссии Хабаровского края от 19.11.2019 № 158/1173-7) | 07.08.1979 | 30 | Гудин Игорь Ананьевич | 18.11.1970 | 31 | Густелёва Ольга Алексеевна | 14.02.1974 | 32 | Дятала Ольга Владимировна (вакантный мандат депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва передан постановлением избирательной комиссии Хабаровского края от 24.03.2022 № 44/295-8) | 20.02.1964 | | Картавенко Антон Константинович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 15.03.2022 № 1235) | 13.12.1985 | 33 | Лобачев Станислав Николаевич (вакантный мандат депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва передан постановлением избирательной комиссии Хабаровского края от 27.06.2022 № 49/450-8) | 01.02.1973 | 34 | Огнева Вера Витальевна | 06.08.1979 | | Ольнев Сергей Леонидович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 09.06.2022 № 1352) | 28.06.1959 | 35 | Орлик Татьяна Сергеевна | 22.02.1961 | | Приятнов Дмитрий Станиславович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 23.10.2019 № 36) | 27.07.1978 | 36 | Шохин Виктор Николаевич | 22.10.1956 | Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 6 созыва
Версия для печати:
|