Номер округа | Наименование округа | Фамилия имя отчество | Дата рождения |
1 | Южный | Цмакалов Кирилл Игоревич | 04.05.1980 |
2 | Лазовский | Быченко Татьяна Александровна | 17.08.1960 |
3 | Хабаровский | Коваленко Наталья Юрьевна | 25.12.1979 |
4 | Тополевский | Чумакова Наталья Ивановна (зарегистрирована депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Тополевского одномандатного избирательного округа № 4 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 14.09.2020 № 12/24) | 14.10.1947 |
| Тополевский | Безденежных Сергей Вячеславович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 18.12.2019 № 202) | 25.08.1979 |
5 | Железнодорожный | Ушакова Ольга Вячеславовна | 06.09.1967 |
6 | Транспортный | Изотова Светлана Васильевна (зарегистрирована депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Транспортного одномандатного избирательного округа № 6 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательному округу № 6 от 21.09.2021 № 21/53-6) | 23.05.1982 |
| Транспортный | Емельянов Петр Сергеевич (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 27.01.2021 № 705) | 29.12.1980 |
7 | Магистральный | Зикунова Ирина Валериевна | 03.10.1971 |
8 | Краснофлотский | Лобанов Сергей Алексеевич | 06.09.1982 |
9 | Кировский | Крюков Иван Владимирович | 19.01.1986 |
10 | Центральный | Кром Денис Андреевич | 18.10.1992 |
11 | Пионерский | Чечиков Владислав Сергеевич | 18.07.1985 |
12 | Индустриальный | Грановский Василий Константинович | 16.08.1985 |
13 | Промышленный | Лопатин Виктор Сергеевич | 25.04.1973 |
14 | Краснореченский | Агафонова Ирина Аркадьевна (зарегистрирована депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Краснореченского одномандатного избирательного округа № 14 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 27.12.2022 № 12/29) | 27.05.1957 |
| Краснореченский | Епифанова Софья Анатольевна (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 27.07.2022 № 1439) | 06.06.1971 |
15 | Советско-Гаванский | Сердюков Олег Алексеевич (зарегистрирован депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Советско-Гаванского одномандатного избирательного округа № 15 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 26.04.2021 № 13/35) | 27.08.1966 |
| Советско-Гаванский | Фургал Вячеслав Иванович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 30.06.2020 № 412) | 24.05.1953 |
16 | Комсомольский | Горуленко Вадим Владимирович (зарегистрирован депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Комсомольского одномандатного избирательного округа № 16 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 16.09.2022 № 12/27) | 19.01.1973 |
| Комсомольский | Дергилёв Михаил Борисович (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 22.12.2021 № 1190) | 21.04.1984 |
17 | Авиастроительный | Батю Руслан Константинович | 04.09.1975 |
18 | Силинский | Косенко Максим Александрович (зарегистрирован депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановлением окружной избирательной комиссии Силинского одномандатного избирательного округа № 18 по дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 15.09.2022 № 17/32) | 13.04.1976 |
| Силинский | Эглит Владимир Анатольевич (полномочия прекращены досрочно (постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 22.12.2021 № 1191) | 19.07.1957 |
19 | Судостроительный | Кузнецов Сергей Алексеевич | 21.02.1954 |
20 | Прибрежный | Козлов Дмитрий Викторович | 04.03.1981 |
21 | Молодежный | Зюбр Сергей Александрович | 20.09.1982 |
22 | Солнечный | Бруско Александр Сергеевич | 27.08.1990 |
23 | Амурский | Федореев Виктор Григорьевич | 04.08.1984 |
24 | Северный | Авагимян Гагик Рафикович | 27.03.1961 |